Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-12 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet KRH ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet KRH ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-15 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2021-07-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-12 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Strandvej 251, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 38, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jomu44@gmail.com (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 38, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 38, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jørn Munk Hemmingsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 38, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-12-03 tilføjes Direktion: Jørn Munk Hemmingsen (direktør) (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af værdipapirer samt investeringer heri samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-03 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Legale ejere: Jørn Munk Hemmingsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-12-03 tilføjes Navne: Jorn Invest ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2015-12-03 tilføjes Stiftere: Jørn Munk Hemmingsen (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Vedtægter: 2015-12-03 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-04)