Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1., 2200 København N (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Intugreen ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: Intugreen IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Stine Casparij Kondrup, Stine Kondrup Holding ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Jonas Rathsach Andersen, Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Rathsach Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Jonas Rathsach Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1., 2200 København N (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1. sal., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Stine Casparij Kondrup, Jonas Rathsach Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1. sal., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-07-11 tilføjes Hjemmeside: www.intugreen.dk (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Jonas Rathsach Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Stine Casparij Kondrup, Jonas Rathsach Andersen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 1., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Stine Casparij Kondrup (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at fremme befolkningens bevidsthed omkring grøn omstilling og bæredygtighed samt virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stine@intugreen.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: Intugreen IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Stiftere: Stine Casparij Kondrup (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-01)