Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 31, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Direktion: Dorthe Møller (direktør) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-24 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Navne: Fotunika IVS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Stiftere: Maroinca Del Carmen Parra Hernandez Lauridsen, Dorthe Møller (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 31, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: Dorthe Møller (direktør) (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med online og offline salg af unik fotokunst samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-24 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Navne: Fotunika IVS (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Stiftere: Maroinca Del Carmen Parra Hernandez Lauridsen, Dorthe Møller (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-25)