Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Johnny Møller(virk.: 7) Fuldt ansvarlig deltagere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Pct. | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Johnny Møller | 04.03.2019 | Agervang 48, 2800 Kongens Lyngby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Glutenfri.dk | 37245097 | Aktiv | Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.08.2017 | 12,96 (km) | Lyngbygårdsvej 108, 2800 Kgs. Lyngby | Bremerholm 31, 1069 København K |
31.07.2018 | 6,53 (km) | Bremerholm 31, 1069 København K | Steen Blichers Vej 20, 2000 Frederiksberg |
22.03.2020 | 10,43 (km) | Steen Blichers Vej 20, 2000 Frederiksberg | Agervang 48, 2800 Kongens Lyngby |
01.07.2024 | 0,00 (km) | Agervang 48, 2800 Kongens Lyngby | Agervang 48, 2800 Kongens Lyngby |
Glutenfri.dk. |
Sidst opdateret den 08.07.2024 og angivet som gældende fra 01.07.2024 (88 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GLUNZ DANMARK A/S | 19559394 |
GLUNZ SCANDINAVIA A/S | 19559394 |
Gluqon ApS | 41234393 |
GLUSH Studio I/S | 42752002 |
Gluten & Thrane | 39335190 |
Glutenfri Bager ApS | 42765171 |
Glutenfri Bageri ApS | 42765171 |
Glutenfridanmark ApS | 35633618 |
Glutenfrie Gry | 29569967 |
Glutenfrimagi ApS | 41863676 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Møller(virk.: 7) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pct. | 29 % | 0 % | 14 % | 0 % | 29 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johnny Møller(virk.: 7) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 4 | 3 | 5 |
Pct. | 8 % | 31 % | 23 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |