Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.12.1999 | 29.12.1999 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.09.1999 | 28.12.1999 |
NORMAL | 07.12.1976 | 19.09.1999 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453100) | 07.12.1976 | 29.12.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
RSM PLUS A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER | 07.12.1976 | 29.12.1999 |
Jørn Thomas Eisvang. | 07.12.1976 | 18.12.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
KØGE BUGT ELEKTRIKEREN ApS | 07.12.1976 | 29.12.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 30.11.1995 | 29.12.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.