Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Harriet Melchior Jørgensen | 07.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 17.11.2015 | 07.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Eiberg Pedersen | 16.12.2021 | formand |
Kate Eiberg Pedersen | 23.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Vestergaard | 19.12.2019 | 16.12.2021 | formand |
Klaus Eiberg Pedersen | 19.12.2019 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 18.04.2018 | 19.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Geert Winther Skovsgaard | 18.04.2018 | 19.12.2019 | formand |
Søren Dahlgaard | 15.06.2017 | 17.04.2018 | formand |
Anders Marcus | 17.11.2015 | 19.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 17.11.2015 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 17.11.2015 | 15.06.2017 | formand |