Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Formål | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Kapital | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2015-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COBO VII A Ejendomme P/S. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COBO VII B ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Direktion: Casper Elmelund Abild (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-24 tilføjes Vedtægter: 2024-04-24 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Aage V. Jensen Charity Foundation (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Diresco ApS (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte via 100 % ejede selskaber at investere i, udvikle, udleje og administrere udlejningsejendomme, primært med boliger. Selskabet og dettes datterselskaber kan belåne ejendommene, ligesom Kommanditaktieselskabet kan kautionere for koncernforbundne selskabers forpligtelser. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 4., 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Hjemmeside: www.coreproperty.dk (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@coreproperty.dk (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Gjelstrup (formand) (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-08 fjernes Bestyrelse: Klaus Landberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 64.315.000,00 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Diresco ApS, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 9, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2016-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, st., 1620 København V (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 2., 1158 København K (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 24.755.000,00 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-01-15 tilføjes Legale ejere: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2, Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-01-14 fjernes Legale ejere: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2015-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2015-11-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 2., 1158 København K (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-11-13 tilføjes Bestyrelse: Klaus Landberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-11-13 tilføjes Direktion: Niels Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte via 100 % ejede selskaber at investere i, udvikle, udleje og administrere udlejningsejendomme, primært med boliger. Selskabet og dettes datterselskaber kan belåne ejendommene. Investering og forvaltning af ejendomsporteføljen sker i henhold til de retningslinjer, som fremgår af offering memorandum for Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1, (CVR.nr. 37 22 53 39). Mindre ændringer i retningslinjer for investering og forvaltning kan efterfølgende implementeres efter vedtagelse i Selskabets bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-13 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Legale ejere: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-11-13 tilføjes Navne: Core Bolig VII Kommanditaktieselskab (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-11-13 tilføjes Stiftere: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2015-11-13 tilføjes Vedtægter: 2015-11-13 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-16)