Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-13 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Koldsvej 2, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: lau.forballum@hotmail.com (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Navne: Toender-Egnsguider.dk (offentliggjort 2015-11-13)