Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgårds Allé 8, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Binavne: www.elaw.dk ivs, elaw.dk ivs, e-law ivs, Aftaler og kontrakter IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Henrik Stehr Ejsbøl (direktør) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-09 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: he@elaw.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Legale ejere: Henrik Stehr Ejsbøl (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Navne: elaw ivs (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes ObligatoriskEmail: he@elaw.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Reelle ejere: Henrik Stehr Ejsbøl (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Stiftere: Pindstrup Holding IVS, Ejsbøl Holding IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgårds Allé 8, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 100, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 100, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 50, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-04)
Den 2016-06-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 50, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Binavne: www.elaw.dk ivs, elaw.dk ivs, e-law ivs, Aftaler og kontrakter IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Jakob Pindstrup von Cappeln (direktør) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-09 fjernes Direktion: Jakob Pindstrup von Cappeln (direktør) (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med salg af juridiske ydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-09 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: he@elaw.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: Henrik Stehr Ejsbøl (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Navne: elaw ivs (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes ObligatoriskEmail: he@elaw.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Stehr Ejsbøl (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Stiftere: Pindstrup Holding IVS, Ejsbøl Holding IVS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-04)