Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-06 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: JAN VINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Navne: Skoven 79 ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Jan Vinther Hansen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Stiftere: JAN VINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-05-20 fjernes Direktion: Jan Vinther Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-05-23 Statstidende Dekret
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Direktion: Jan Vinther Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2018-01-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-19 fjernes Direktion: Jan Vinther Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagervej 79, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagervej 79, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-11-06 tilføjes Direktion: Jan Vinther Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-11-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-06 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Legale ejere: JAN VINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Navne: Skoven 79 ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Reelle ejere: Jan Vinther Hansen (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Stiftere: JAN VINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-11-06 tilføjes Vedtægter: 2015-11-06 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-24)