Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Horsbøl | 20.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Høj | 01.07.2019 | 20.11.2020 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 01.07.2019 | 01.07.2019 | direktør |
Peter Skaaning Jørgensen | 16.03.2016 | 30.06.2019 | direktør |
Anders Horsbøl | 03.11.2015 | 16.03.2016 | direktør |