Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | ||||
Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 fjernes Direktion: Michael Simmenes Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Greg Taube (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Anders Bro Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: Industrial Clothing LTD (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: MKNDK HOLDING ApS, Anders Knudsen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Greg Taube, Evgeni Talal (offentliggjort 2024-06-09)
Den 2024-06-01 fjernes Reelle ejere: Anders Bro Knudsen, Michael Simmenes Knudsen, Greg Taube (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-01 fjernes Bestyrelse: Anders Bro Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: Industrial Clothing LTD (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-15 tilføjes Legale ejere: Industrial Clothing LTD (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 166.800,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 19, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-21 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 12, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 37, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@shapeit.dk (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-12 fjernes Kontaktoplysninger: mkn@shapeit.dk (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 37, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 127, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mkn@shapeit.dk (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: andersknudsen82@gmail.com (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Legale ejere: Anders Knudsen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2016-09-09 fjernes Legale ejere: Anders Bro Knudsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Bro Knudsen, Michael Simmenes Knudsen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-05-02 tilføjes Legale ejere: Anders Bro Knudsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-05-01 fjernes Legale ejere: Anders Bro Knudsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Michael Simmenes Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: MKNDK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2016-04-08 tilføjes Navne: Shapeit.dk ApS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-07 fjernes Navne: Shapeit.dk IVS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-08 tilføjes Vedtægter: 2016-04-08 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2016-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Shapeit.dk IVS (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-03-17 fjernes Navne: Anders Knudsen IVS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-17 fjernes Regnskabs år: --10-28 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-17 fjernes Regnskabs år: --10-29 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Anders Bro Knudsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 127, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2015-10-29 tilføjes Bestyrelse: Anders Bro Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2015-10-29 tilføjes Direktion: Anders Bro Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2015-10-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge tøj (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-29 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Hjemmeside: www.shapeit.dk (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: andersknudsen82@gmail.com (offentliggjort 2017-06-17)
Den 2015-10-29 tilføjes Navne: Anders Knudsen IVS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --10-28 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Regnskabs år: --10-29 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2015-10-29 tilføjes Stiftere: Anders Bro Knudsen (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 tilføjes Vedtægter: 2015-10-29 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-30)