Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Breeltevej 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Bestyrelse: Torben Sørensen (formand) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Direktion: Jacob Peter Klingemann (direktør) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-21 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Legale ejere: DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S, VKR HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Navne: SolarSouth Investment P/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes ObligatoriskEmail: ts@vkr-holding.com (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Reelle ejere: Jens Villum Kann-Rasmussen, Bjarne Graabæk Thomsen, Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen, Steen Riisgaard, Christian Søndergaard Jensen (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Stiftere: VKR HOLDING A/S, DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-03-13 tilføjes Reelle ejere: Christian Søndergaard Jensen (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-03-13 fjernes Reelle ejere: Peter Landrok (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-08-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Kann-Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-08-01 fjernes Bestyrelse: Jan Lundsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Breeltevej 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Lundsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-10-21 tilføjes Direktion: Jacob Peter Klingemann (direktør) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i energibesparelsesprojekter i Mellem- og Sydamerika og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-21 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Legale ejere: DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S, VKR HOLDING A/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Navne: SolarSouth Investment P/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes ObligatoriskEmail: ts@vkr-holding.com (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Landrok, Jens Villum Kann-Rasmussen, Bjarne Graabæk Thomsen, Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen, Steen Riisgaard (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Stiftere: VKR HOLDING A/S, DANISH CLIMATE INVESTMENT FUND I K/S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af en komplementar alene. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Vedtægter: 2015-10-21 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)