Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 31, 7. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 31, 7. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 31, 7. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 33, 5. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@tankevaerker.dk (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@bozzconsult.com (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 fjernes Interessenter: Bo Fredborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 fjernes Navne: Bozz Consult (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 33, 5. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 31, 9300 Sæby (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 31, 9300 Sæby (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Interessenter: Bo Fredborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bozzconsult.com (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: Bozz Consult (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-08-20)