Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2015-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BAD MILK IVS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gormsgade 7, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-15 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: savi3r@gmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Legale ejere: Gustav Erik Wisti Johansen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Navne: Gustav & Erik IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Stiftere: Gustav Erik Wisti Johansen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-11-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-18)
Den 2019-04-17 Statstidende Dekret
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-18)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Gustav Erik Wisti Johansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gormsgade 7, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Direktion: Gustav Erik Wisti Johansen (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-15 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.340,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: savi3r@gmail.com (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Legale ejere: Gustav Erik Wisti Johansen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Navne: Gustav & Erik IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Stiftere: Gustav Erik Wisti Johansen (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)