Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Navne | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Binavne: TCK Køge ApS, TCK Kolding ApS, TCK Aarhus ApS, TCK Aalborg ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 fjernes Binavne: Truck Center Odense ApS, Truck Center Aarhus ApS, Truck Center Aalborg ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 tilføjes Vedtægter: 2024-09-11 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Vedtægter: 2024-03-18 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-03-17 fjernes Binavne: First Stop Kolding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-29 tilføjes Bestyrelse: Anja Svensson Juhl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-12-15 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-15 fjernes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Tingleff Bruun (formand) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 fjernes Bestyrelse: Tonny Vangsgaard Gravesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 fjernes Bestyrelse: Justin Lund (formand) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 tilføjes Vedtægter: 2022-05-17 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-12-23 tilføjes Binavne: Truck Center Odense ApS, Truck Center Aarhus ApS, Truck Center Aalborg ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselly 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Hjemmeside: www.truckcenterkolding.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@truckcenterkolding.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-21 tilføjes Binavne: First Stop Kolding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-10-16 tilføjes Vedtægter: 2020-10-16 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, eller bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-30 tilføjes Revisor: Revifred ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-01-28 tilføjes Bestyrelse: Justin Lund (formand) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-23 tilføjes Direktion: Henrik Conradsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Morten Kudsk (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Navne: Truck Center Kolding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 fjernes Navne: Kudsk & Nissum Kolding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-11-23 tilføjes Vedtægter: 2018-11-23 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-23 fjernes Bestyrelse: Jørn Kudsk (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Reelle ejere: Jørn Kudsk (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Conradsen Holding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: KUDSK & NISSUM A/S (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Conradsen (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 106, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vojensvej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-10-09 tilføjes Bestyrelse: Jørn Kudsk (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Morten Kudsk (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er reparation og service af transportmateriel. (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: KUDSK & NISSUM A/S (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: Kudsk & Nissum Kolding ApS (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Reelle ejere: Jørn Kudsk (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: KUDSK & NISSUM A/S (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-12)