Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2015-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Castrel IS 1 IVS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2017-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Castrel IS 2 IVS. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2024-03-15 Statstidende Dekret
Den 2024-02-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Ahmed Zaa Zaa (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Ahmed Zaa Zaa (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2015-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleborg 9, 1. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Direktion: Ahmed Zaa Zaa (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2015-09-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i gunstige projekter på kort og langsigtet perspektiv. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-29 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iqount.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Legale ejere: Ahmed Zaa Zaa (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-29 tilføjes Navne: Zaa Zaa Holding IVS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Zaa Zaa (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Stiftere: Ahmed Zaa Zaa (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2015-09-29 tilføjes Vedtægter: 2015-09-29 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)