Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Navne: Million Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Reelle ejere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Stiftere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2021-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Direktion: Souad Hawila (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Souad Hawila (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-10-22 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-10-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og udlejning af ejendomme, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Navne: Million Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Stiftere: Anwer Khaleel Abedalqader Abusirdaneh (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-08)