Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: UNIC AIR ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2015-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KAF Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Unic Automatik Holding ApS. (offentliggjort 2016-04-22)
Den 2016-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: AKUNIC 2 ApS. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: UNIC AUTOMATIK ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fit & Sund Solbjerg ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIC AIR ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIC AUTOMATIK ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 6, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 6, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 6, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Allan Kjær (direktør) (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere datterselskaber og/eller at eje aktier og anparter i et eller flere selskaber. (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Allan Kjær (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-06-15 tilføjes Navne: AKUNIC Holding ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Allan Kjær (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en eller flere direktører (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-07)