Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 23.10.1991 | 23.10.1991 |
NORMAL | 30.06.1971 | 22.10.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Olaf Miller Mathiassen. | 30.06.1971 | 23.10.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
A/S KRAMAC MASKINCOMPAGNI | 30.06.1971 | 31.10.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen | 08.05.1989 | 23.10.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.