Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmsager 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Binavne: Werenfeldt Management ApS, Werenfeldt Invest ApS, Werenfeldt Holding ApS, Werenfeldt Consulting ApS, Werenfeldt Capital ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Direktion: Martin Werenfeldt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Legale ejere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Navne: Werenfeldt ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Reelle ejere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Stiftere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-25 tilføjes Binavne: Werenfeldt Management ApS, Werenfeldt Invest ApS, Werenfeldt Holding ApS, Werenfeldt Consulting ApS, Werenfeldt Capital ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-25 tilføjes Navne: Werenfeldt ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-24 fjernes Navne: Werenfeldt IVS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-09-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmsager 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Direktion: Martin Werenfeldt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-19 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Legale ejere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Navne: Werenfeldt IVS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-08-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Stiftere: Martin Werenfeldt Larsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)