Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 55, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-14 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Legale ejere: HØGH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Vesterbrogade Aarhus ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Reelle ejere: Mads Høgh (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Stiftere: HØGH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-17 fjernes Direktion: Mads Høgh (direktør) (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 55, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Direktion: Mads Høgh (direktør) (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-08-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-14 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Legale ejere: HØGH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Vesterbrogade Aarhus ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Reelle ejere: Mads Høgh (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-08-14 tilføjes Stiftere: HØGH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-26)