Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Rune Marckmann Andreassen | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Birgitte Jørgensen | 14.09.2015 | 01.01.2023 | direktør |
Bent Kemplar | 13.07.2015 | 14.09.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Jørgen Jensen | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Isabella Alonso de Vera Hindkjær | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ingmar Svendsen | 24.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Vindfeld Rosendahl | 24.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Aisinger | 24.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Magne Vilshammer | 19.09.2022 | formand |
Regitze Maria Flannov | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Dehler | 19.09.2022 | 24.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Støier | 09.05.2022 | 19.09.2022 | formand |
Dorte Lange | 14.09.2015 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Reinhardt Steinmark | 14.09.2015 | 24.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ingmar Svendsen | 14.09.2015 | 19.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Holmsgaard | 14.09.2015 | 09.05.2022 | formand |
Erik Bjørn Hansen | 14.09.2015 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |