Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsstatus | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-01-01 tilføjes Interessenter: Matteo Sharifzadeh Ekbatani (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-01-01 fjernes Interessenter: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET PER HUGO ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Matteo Sharifzadeh Ekbatani (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Per Hugo Beck-Kristensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Matteo Sharifzadeh Ekbatani (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-12-31 fjernes Binavne: Københavns Tandklinik I/S, Interessentskabet Frederiksberggårdens Tandklinik, Godtand I/S, Copenhagen Dental Clinic I/S (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Matteo Sharifzadeh Ekbatani (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-11-30 tilføjes Revisor: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 72, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 72, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Matteo Sharifzadeh Ekbatani, Per Hugo Beck-Kristensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Hjemmeside: www.godtand.dk (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@godtand.dk (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-01-15 tilføjes Binavne: Københavns Tandklinik I/S, Interessentskabet Frederiksberggårdens Tandklinik, Godtand I/S, Copenhagen Dental Clinic I/S (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 72, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-07-15 tilføjes Direktion: Matteo Sharifzadeh Ekbatani (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2015-07-15 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed som er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-15 tilføjes Interessenter: TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET PER HUGO ApS, TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET MATTEO EKBATANI ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2015-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godtand I/S (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-07-15 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af interessenterne i fællesskab. (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Vedtægter: 2015-07-15 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2015-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)