Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Knigaardvej 11, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: brdr.laursen.ivs@gmail.dk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Legale ejere: Jonas Hostrup Laursen, Nikolaj Hostrup Laursen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Navne: Brdr. Laursen IVS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Stiftere: Nikolaj Hostrup Laursen, Jonas Hostrup Laursen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Jonas Hostrup Laursen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knigaardvej 11, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Jonas Hostrup Laursen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl, dyreavl samt vedligehold af landbrugsmaskiner og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: brdr.laursen.ivs@gmail.dk (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Jonas Hostrup Laursen, Nikolaj Hostrup Laursen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Brdr. Laursen IVS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Nikolaj Hostrup Laursen, Jonas Hostrup Laursen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)