Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Åge Tang-Andersen | 06.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Buus | 06.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kirk Johansen | 01.07.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Winther Christensen | 13.05.2019 | 06.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bjørnbak | 25.10.2016 | 06.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Taarn Pedersen | 01.07.2015 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sehested Ravn | 01.07.2015 | 25.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Benny Kahr Andersen | 01.07.2015 | 11.03.2016 | bestyrelsesmedlem |