Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bisteds Vej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet Martin Unnerup ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 6. juni 2016 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes ObligatoriskEmail: maun@icareforsikring.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Stiftere: Holdingselskabet Martin Unnerup ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 6. juni 2016 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-05 fjernes Navne: iCare Forsikringscenter Trekantsområdet ApS (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Vedtægter: 2016-06-06 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-06 fjernes Direktion: Martin Thorsen Unnerup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bisteds Vej 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Martin Thorsen Unnerup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsmæglervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet Martin Unnerup ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: iCare Forsikringscenter Trekantsområdet ApS (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-06-16 tilføjes ObligatoriskEmail: maun@icareforsikring.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet Martin Unnerup ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-08)