Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Direktion: Carsten Lund (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-10 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: mail@mth.dk (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: MT Højgaard Danmark A/S (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: Selskabet af 10. juni 2015 ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Direktion: Rasmus Untidt (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Søren Wulff (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-01-31 tilføjes Navne: Selskabet af 10. juni 2015 ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-01-30 fjernes Navne: MT Højgaard Construction Management ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 tilføjes Direktion: Søren Wulff (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-02-22 fjernes Direktion: Martin Stig Solberg (direktør) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2019-12-30 fjernes Direktion: Anders Heine Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Martin Stig Solberg (direktør) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Egil Mølsted Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: MT Højgaard Construction Management ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-12-18 fjernes Navne: MTH Construction Management ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-11-20 tilføjes Direktion: Anders Heine Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-11-20 fjernes Direktion: Jørgen Enegaard Nicolajsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: Jørgen Enegaard Nicolajsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-16 fjernes Direktion: Torben Biilmann (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-02-12 tilføjes Navne: MTH Construction Management ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-02-11 fjernes Navne: MTH Projekt 10 ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, herunder gennemførelse af byggeprojekter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@mth.dk (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Torben Biilmann (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-07-06 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: MT Højgaard Danmark A/S (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-07-05 fjernes Legale ejere: MT Højgaard Danmark A/S (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: MT Højgaard Danmark A/S (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: MTH Projekt 10 ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2015-07-05 fjernes Navne: GFJUS 8810 ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Vedtægter: 2015-07-06 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2015-07-06 fjernes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-10 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Navne: GFJUS 8810 ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2015-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-18)