Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Revisor | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Bestyrelse: Maj Louise Blach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Køhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2015-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRANDGADE 108 ApS. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Brichmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Mikkel Rosendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Rosendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Victor Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Michael Brichmann (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Kristian Victor Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-05 tilføjes Bestyrelse: Kristian Victor Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-04-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Viggo Bæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Viggo Bæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-02-28 fjernes Bestyrelse: Morten Skovfoged Tinggaard (formand) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 tilføjes Direktion: Kristian Victor Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Thomas Esben Khan (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 tilføjes Legale ejere: TG Partners VI P/S (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Legale ejere: 108 House LP, Hemajos Limited, Overture Hospitality Group LLC, ARWEN HOLDING ApS, SF FORE ApS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Reelle ejere: Michael Lowenstein, Jan Flemming Bech Andersen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Marc Jonathan Blazer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: SF FORE ApS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: SF MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-11-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-11-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Lið (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Direktion: Thomas Esben Khan (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2017-11-28 fjernes Direktion: Henrik Lið (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-02 tilføjes Bestyrelse: Gitte Vilstrup Bogers-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-07-02 fjernes Bestyrelse: Marc Blazer (formand) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-01 fjernes Bestyrelse: Morten Skovfoged Tinggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-02 tilføjes Direktion: Henrik Lið (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-02 fjernes Direktion: René Redzepi (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lið (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-12 fjernes Bestyrelse: Kristian Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Skriver (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-09-02 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2016-09-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2016-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-12-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-12-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 69, 1051 København K (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-06-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Flemming Bech Andersen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2015-06-03 tilføjes Reelle ejere: Jan Flemming Bech Andersen, Michael Lowenstein (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2015-06-03 fjernes Reelle ejere: Jan Flemming Bech Andersen (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-06-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skriver (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: René Redzepi (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje den samlede anpartskapital i Strandgade 108 ApS, som ejer og driver ejendommen beliggende i Strandgade 108. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: abh@plesner.com (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: SF MANAGEMENT ApS, 108 House LP, Hemajos Limited, Overture Hospitality Group LLC, ARWEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2015-06-02 fjernes Legale ejere: Overture Hospitality Group LLC (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: 108 HoldCo ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-06-03 tilføjes Stiftere: SF MANAGEMENT ApS, Overture Hospitality Group LLC, Hemajos Limited, ARWEN HOLDING ApS, 108 House LP (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2010-06-03 tilføjes Legale ejere: Overture Hospitality Group LLC (offentliggjort 2017-12-11)