Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber |
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmaglevej 41, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Legale ejere: Fatmir Aslani (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Navne: FELL HOLDING IVS (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes ObligatoriskEmail: fatmir@aslani.eu (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Stiftere: Fatmir Aslani (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Fatmir Aslani (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmaglevej 41, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: Fatmir Aslani (direktør) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at hjælpe kunder med deres IT sikkerhed ved at levere kompromisløs kvalitet (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: FELL HOLDING IVS (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes ObligatoriskEmail: fatmir@aslani.eu (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Stiftere: Fatmir Aslani (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Fatmir Aslani (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SeeCure IVS. (offentliggjort 2016-12-07)