Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-23 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-04-07 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Vedtægter: 2020-02-03 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-11-07 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-10-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Måde Wind Park ApS (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: Måde Wind Park ApS (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-07-31 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-03-21 fjernes Reelle ejere: Bjarne Madvig Christensen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 tilføjes Vedtægter: 2018-03-21 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-03-21 fjernes Direktion: Bjarne Madvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: Måde Wind Park ApS (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2015-12-11 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Bjarne Madvig Christensen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-11-19 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: Bjarne Madvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er direkte eller indirekte at eje, opsætte, idriftsætte og drive vindmøller i Danmark og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-06-03 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Vindtestcenter Måde ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: Vindtestcenter Måde K/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af Komplementarselskabet Vindtestcenter Måde ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-03)