Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøj Vænge 20, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Bestyrelse: Jens Galatius (formand) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Direktion: Jens Galatius (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Hjemmeside: www.conkersconsult.dk (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Kontaktoplysninger: jg@conkersconsult.dk (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Legale ejere: Anne-Grete Galatius, Jens Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Navne: Conkers Consulting ApS (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Reelle ejere: Anne-Grete Galatius, Jens Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Stiftere: Jens Galatius, Anne-Grete Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Anne-Grete Galatius, Jens Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anne-Grete Galatius, Jens Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøj Vænge 20, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Galatius (formand) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Direktion: Jens Galatius (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed, samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-23 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Hjemmeside: www.conkersconsult.dk (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jg@conkersconsult.dk (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Navne: Conkers Consulting ApS (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Stiftere: Jens Galatius, Anne-Grete Galatius (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-23)