Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønningsvej 8, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-15 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-12 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: haider2200@me.com (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Legale ejere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Navne: Ali Chaudhuri IVS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Reelle ejere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Stiftere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Muhmmad Ali Chaudhuri (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 Statstidende Dekret
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 fjernes Direktion: Ali Haider Chaudhuri (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-12 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Ali Haider Chaudhuri (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Muhmmad Ali Chaudhuri (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønningsvej 8, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Direktion: Muhmmad Ali Chaudhuri (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-04-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive en transportvirksomhed, der leverer pakker hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-15 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: haider2200@me.com (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Legale ejere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Navne: Ali Chaudhuri IVS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Reelle ejere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Stiftere: Muhmmad Ali Chaudhuri (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)