Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 Statstidende Dekret
Den 2024-05-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Adil Nadri (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Hjemmeside: harmonicsgroup.com (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@harmonicsgroup.com (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Harmonics Group ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: Harmonics Group IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Adil Nadri (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Adil Nadri (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Nadir Ahmed Gassmalla Saad (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Kamal Nadri (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 140, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Nadir Ahmed Gassmalla Saad (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: Kamal Nadri (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-12 tilføjes Reelle ejere: Nadir Ahmed Gassmalla Saad (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-12 fjernes Reelle ejere: Kamal Nadri (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 140, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 140, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 140, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-07 tilføjes Direktion: Kamal Nadri (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter i tilknytning til musik, herunder blandt andet udvikling af artister, produktion af musik, coaching og udgivelse af musik samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-07 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Legale ejere: Kamal Nadri (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: Harmonics Group IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Reelle ejere: Kamal Nadri (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2015-04-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Stiftere: Kamal Nadri (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)