Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS, Reher Holding ApS, Buddha Invest Holding ApS, Leonhardt Invest ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: KESSLER & BACK ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: Howico Holding ApS, Leonhardt Invest ApS, Buddha Invest Holding ApS, Reher Holding ApS, KESSLER & BACK ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Allan Martin Back (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 16, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 tilføjes Legale ejere: Reher Holding ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2021-02-04 tilføjes Vedtægter: 2021-02-04 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-11-20 tilføjes Legale ejere: Buddha Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2020-11-20 fjernes Legale ejere: Danny Michael Leonhardt Johansen (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: Leonhardt Invest ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllelodden 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 tilføjes Hjemmeside: www.leonhardt-vvs.dk (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@leonhardt-vvs.dk (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-01-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Christian Villadsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllelodden 1, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed, herunder udførelse af VVS-entreprenøropgaver samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Christian Villadsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-03 tilføjes Direktion: Danny Michael Leonhardt Johansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Niels Leonhardt Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: Niels Leonhardt Johansen, Danny Michael Leonhardt Johansen, Howico Holding ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Navne: Leonhardt VVS ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-02 fjernes Navne: Cavall Horse ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-10-27 tilføjes Direktion: Niels Leonhardt Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2017-10-27 fjernes Direktion: Lone de Visme (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2017-10-26 fjernes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 fjernes Bibranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-04-08 tilføjes Bibranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-04-08 tilføjes Direktion: Lone de Visme (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med landbrug, hestestutteri, undervisning, avl og hestepension, B&B, gårdbutik, import & eksport, engros og detailsalg samt øvrigt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-08 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Legale ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Navne: Cavall Horse ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Reelle ejere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Stiftere: Niels Leonhardt Johansen (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-08)