Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hjemmeside | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 77, 5610 Assens (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-23 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: soren.bartholdy@gmail.com (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: soren.bartholdy@gmail.com (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-25 fjernes Navne: DoomWeapons IVS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes ObligatoriskEmail: soren.bartholdy@gmail.com (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-18 tilføjes ObligatoriskEmail: soren.bartholdy@gmail.com (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-17 fjernes ObligatoriskEmail: martin@doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Stiftere: Søren Bartholdy, Martin Titan Bodo Hansen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 fjernes Bestyrelse: Søren Bartholdy (næstformand) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 fjernes Direktion: Martin Titan Bodo Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-17 fjernes Hjemmeside: www.doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Søbyvej 77, 5610 Assens (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Bartholdy (næstformand) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Direktion: Martin Titan Bodo Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og produktion af LARP samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-23 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Hjemmeside: www.doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 600,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Navne: DoomWeapons IVS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes ObligatoriskEmail: martin@doomweapons.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Stiftere: Søren Bartholdy, Martin Titan Bodo Hansen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en af selskabets direktører alene. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)