Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Trodybvej 23, 8882 Fårvang (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Navne: Strømpris IVS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Reelle ejere: Martin Dalsgaard Kristensen, Dania Christine Elina Petersen Bach (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Stiftere: Martin Dalsgaard Kristensen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-05-03 Statstidende Dekret
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-02-27 fjernes Legale ejere: MDK Invest IVS, Kurt P. Bach Invest IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Dania Christine Elina Petersen Bach (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trodybvej 23, 8882 Fårvang (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 tilføjes Navne: Strømpris IVS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: Nemstrøm IVS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Vedtægter: 2019-10-16 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Nemstrøm IVS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-01-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: Parfumespecialisten.dk IVS (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Svaneparken 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-31 fjernes Direktion: Martin Dalsgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2015-09-06)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svaneparken 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2015-03-24 tilføjes Direktion: Martin Dalsgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2015-09-06)
Den 2015-03-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: MDK Invest IVS, Kurt P. Bach Invest IVS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-03-24 tilføjes Navne: Parfumespecialisten.dk IVS (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2015-03-24 tilføjes Reelle ejere: Martin Dalsgaard Kristensen, Dania Christine Elina Petersen Bach (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Stiftere: Martin Dalsgaard Kristensen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)