Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Dekret | xbrl | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Columbusvej 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 20, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2019-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Vin Marts 2020 ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2023-10-24 Statstidende Dekret
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 20, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2015-03-18 tilføjes Direktion: Peter Harald Maltesen (direktør) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve distributions- og kurervirksomhed. (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-18 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Legale ejere: WFP HOLDING ApS, MALTESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-18 tilføjes Navne: PM Transport & Logistik ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Harald Maltesen, William Flindt Pedersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Stiftere: WFP HOLDING ApS, MALTESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-23)