Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: erdogame@godmail.dk (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Pinmannee IVS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Navne: ERDOGAME IVS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Per Kampmann (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Stiftere: Birger Lund (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-02-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 52, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: erdogame@godmail.dk (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: tainiq@outlook.dk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-14 tilføjes Navne: ERDOGAME IVS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-08-13 fjernes Navne: TAINIQ IVS (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-14 tilføjes Vedtægter: 2017-08-14 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-08-12 fjernes Direktion: John Damgaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-22 tilføjes Legale ejere: Pinmannee IVS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-04-22 fjernes Legale ejere: A+ANTIK OG BORYDNING IVS (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 52, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 52, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-14 tilføjes Legale ejere: A+ANTIK OG BORYDNING IVS (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-01-14 fjernes Legale ejere: Per Kampmann (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-13 tilføjes Direktion: John Damgaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-01-13 fjernes Direktion: Per Kampmann (direktør) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Per Kampmann (direktør) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: John Damgaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Per Kampmann (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-31 fjernes Legale ejere: Birger Lund (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 52, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 19, 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: John Damgaard Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-04-28 fjernes Direktion: Jitphatsorn Lund (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: tainiq@outlook.dk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2016-02-20 tilføjes Reelle ejere: Per Kampmann (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-08-26 tilføjes Direktion: Jitphatsorn Lund (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-08-26 fjernes Direktion: Birger Lund (direktør) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-05-01 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 19, 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Birger Lund (direktør) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil herunder restaurationsdrift. Intet medlem at selskabets til enhver tid bestående ledelse eller ejerkreds må desforårsaget deltage i eller eje virksomhed, der fremstiller og/eller forhandler drikkevarer. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: Birger Lund (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: TAINIQ IVS (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Stiftere: Birger Lund (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)