Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Trillegårdsvej 108, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: Gyldenløve Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: Gyldenløve IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes ObligatoriskEmail: gyldenlove@live.dk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Stiftere: Birger Lykke Gyldenløve (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Birger Lykke Gyldenløve (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Formålet er at vuderer og formidle kunst men der er ikke aktivitet i øjeblikket (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Birger Lykke Gyldenløve (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2016-06-30 fjernes Direktion: Kamilla Horwitz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Kamilla Horwitz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-05-13 fjernes Direktion: Birger Lykke Gyldenløve (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2016-02-04 tilføjes ObligatoriskEmail: gyldenlove@live.dk (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Legale ejere: Gyldenløve Holding 2015 IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trillegårdsvej 108, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Birger Lykke Gyldenløve (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-21)
Den 2015-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500,00 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: Gyldenløve IVS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Stiftere: Birger Lykke Gyldenløve (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)