Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-02-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-02-20 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-12-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-03-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lindberg Staal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Direktion: Allan Lindberg Staal (direktør) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailforretning med salg af reservedele til motorkøretøjer, påhængsvogne og påhængsredskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-03 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Legale ejere: STAAL HOLDING AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: Trailerfix.dk A/S (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lindberg Staal, Allan Lindberg Staal (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Stiftere: STAAL HOLDING AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-13)