Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 83, 1., 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-05 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: Michael Bendix Backhausen, MAJGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 05.03.2015 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Reelle ejere: Michael Bendix Backhausen, Anders Majgaard (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Stiftere: Michael Bendix Backhausen, MAJGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-15 fjernes Direktion: Michael Bendix Backhausen (direktion) (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-07 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 05.03.2015 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-06 fjernes Navne: DGE TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Vedtægter: 2018-02-07 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedal Centret 83, 1., 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Direktion: Michael Bendix Backhausen (direktion) (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen og dermed beslægtet virksomhed mv. efter direktionens anvisninger. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-05 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Legale ejere: Michael Bendix Backhausen, MAJGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Navne: DGE TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2015-03-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Bendix Backhausen, Anders Majgaard (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Stiftere: Michael Bendix Backhausen, MAJGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en 1 direktør. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-03-05 tilføjes Vedtægter: 2015-03-05 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-16)