Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partnership Group ApS. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2017-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partnership Activation ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Lightpole ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lightpole ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egekrogen 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Højderyggen 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mila@partnership.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højderyggen 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2015-02-10 tilføjes Direktion: Michael Normann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og hermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Legale ejere: Michael Normann Larsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-02-10 tilføjes Navne: MINOLA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-10 tilføjes Reelle ejere: Michael Normann Larsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-10 tilføjes Stiftere: Michael Normann Larsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Vedtægter: 2015-02-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)