Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Hagen Møllenberg | 09.02.2015 | 29.08.2018 | direktion |
Kim Hoffmann-Madsen | 09.02.2015 | 31.05.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henriette Lassen Jordan | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Jens Hagen Møllenberg | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Niels Rask Nielsen | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Michael Johan von der Recke | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Lizette Thorsager Kjeldsen | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Jeanette Fabros Knudsen | 09.02.2015 | 19.09.2016 | bestyrelse |
Kim Hoffmann-Madsen | 09.02.2015 | 31.05.2016 | bestyrelse |