Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Navne: K/S DIFKO LIII (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem det amerikanske kommandit- selskab DifWind Farms Limited VI Californien, at erhverve 251 stk. Micon 108 kW vindmøller, beliggende på Section 9, Tehachapi-Mojave Pass, Kern County, Californien, og for selskabets regning gennem drift af disse med tilknyttede anlæg at drive virksomhed ved produktion og salg af elektricitet til Southern California Edison Company, idet selskabet som komplementar og med en ejerinteresse på 99 procent deltager i DifWind Farms Limited VI. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Navne: K/S DIFKO LIII (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Vedtægter: 1986-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)