Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-01-10 fjernes Navne: HUGINN AVIATION K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Niels Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fly. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-17 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-17 tilføjes Vedtægter: 1993-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Direktion: Niels Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Navne: HUGINN AVIATION K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)