Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionalle 2, 8963 Auning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Bestyrelse: Aksel Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Navne: AIF HALLERNE'S FOND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Revisor: ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-25 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 fjernes Bestyrelse: Palle Hjorth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 fjernes Revisor: Reg.revisor Kristian Lauridsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Bestyrelse: Palle Hjorth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionalle 2, 8963 Auning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Bestyrelse: Palle Hjorth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Navne: AIF HALLERNE'S FOND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Revisor: Reg.revisor Kristian Lauridsen, ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Formål: Fondens formål er at opføre, drive og eje haller i Auning til brug for idræt, ungdomsarbejder, møder, teater m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Vedtægter: 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)