Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Hjemmeside | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LGT Crown Impact AIF A/S. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2024-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Climate Infrastructure Fund K/S. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Halbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Frank Ladegaard Erichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Bestyrelse: Bengt Holst (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-15 fjernes Bestyrelse: Lauritz Broder Holm-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@ddnf.dk (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-23 tilføjes Bestyrelse: Hanne Leth Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-23 fjernes Bestyrelse: Karoline Prien Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 781.250.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 tilføjes Bestyrelse: Hanne Stensen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 562.500.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-03 tilføjes Vedtægter: 2017-04-03 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Lise Kingo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 343.750.000,00 (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2015-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-10-02 tilføjes Hjemmeside: www.ddnf.dk (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Flemming Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-01 tilføjes Hovedbranche: Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lise Kingo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-14 tilføjes Formål: Fonden har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal således arbejde for 1) at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter, 2) at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringsstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter, 3) at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse og 4) at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000.000,00 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Navne: DEN DANSKE NATURFOND (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand med 1 medlem af bestyrelsen, eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller med 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Vedtægter: 2015-01-14 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)