Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Truenbrovej 39, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: alex@dyrgaard.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: TRIJUAN ApS, EMMASUJA INVEST ApS, BARDIN ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: SYDJYSK AIRLINE SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes ObligatoriskEmail: alex@dyrgaard.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Nielsen, Lillian Dyrgaard, Jacob Saaby Krogsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Stiftere: TRIJUAN ApS, EMMASUJA INVEST ApS, BARDIN ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes ObligatoriskEmail: alex@dyrgaard.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-20 fjernes Bestyrelse: Alex Dyrgaard (næstformand) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-20 fjernes Direktion: Jacob Saaby Krogsgaard (adm. dir) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Truenbrovej 39, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: alex@dyrgaard.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2015-01-28 tilføjes Bestyrelse: Alex Dyrgaard (næstformand) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Jacob Saaby Krogsgaard (adm. dir) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, handel, service, rådgivning, konsulentvirksomhed, flymæglervirksomhed og udlejning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som anpartshaver/aktionær og/eller interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder i ind- og udland. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: TRIJUAN ApS, EMMASUJA INVEST ApS, BARDIN ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: SYDJYSK AIRLINE SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Nielsen, Lillian Dyrgaard, Jacob Saaby Krogsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2015-01-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: TRIJUAN ApS, EMMASUJA INVEST ApS, BARDIN ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør, af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, af bestyrelsens næstformand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)