Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Andersen | 28.01.2015 | 10.10.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katinka Arnarulunnguaq Boysen-Kleist | 30.03.2022 | 10.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sarah Suhr Pedersen | 06.08.2020 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsson | 28.01.2015 | 10.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gram-Hanssen | 28.01.2015 | 10.10.2022 | formand |
Michael Soetmann | 28.01.2015 | 06.08.2020 | bestyrelsesmedlem |